Empfehlungen

33 Antworten

  1. weggebasht
    | Antworten

    lol erster

  2. moin
    | Antworten

    also das is ja mal echt ein genialer rechne weg is mir neu aber recht simpel wenn man weis wie es geht ^^ (ok heute gibs taschenrechner) aber zur not is das recht gut

  3. naja
    | Antworten

    Wieso ganz gut? Habt ihr in der Schule nicht gelernt ohne Taschenrechner zu rechen?

    Also das geht auch ohne das gekritzel und dazu noch viel einfacher

    21 x 13
    6 3
    21

    =

  4. Damn it
    | Antworten

    ach schei... der hat die zahlen verrutscht!

  5. jokey
    | Antworten

    Hey super. Ich habe das mit dem Taschenrechner nachgeprüft und es kam TATSÄCHLICH 273 raus.
    Der Weg ist echt gut. Ich glaube, ich übe das, indem ich mir den Film mehrmals anschaue.

  6. steppenwolf
    | Antworten

    lustig

  7. muha
    | Antworten

    sehr einfallsreuich *thumbs up*

  8. noob
    | Antworten

    21 x 13
    6 3
    21

    = 273

    wie muß man den die 63 und 21 zusammenzählen um auf 273 zukommen

  9. Phillip
    | Antworten

    21 + 6 und am ende noch die 3 drean...
    viel mehr frag ich mich wie er auf die Zahlen gekommen ost

  10. sgfdg
    | Antworten

    fake

  11. itzl
    | Antworten

    Ihr kapiert`s einfach nicht, Ihr Gehirnathleten

  12. Illuminati
    | Antworten

    Ich hab bestimt 10 seiten meines Blockes verkritzelt und jetz endlich kapier ich des!!! und ich kann nur sagen des ist so einfach wenn mans mal hat und des macht voll fun andere Leute damit zu faszienieren

  13. lol
    | Antworten

    Das geht doch viiiiiiel einfacher (siehe naja und noob)

  14. blubb
    | Antworten

    und wenn du mal 79*98 mit em liniensystem rechnest, dann bist du länger am linien zeichnen und punkte zählen als wenn du's im kopf rechnest...
    aber trotzdem nett..

  15. lol
    | Antworten

    deswegen hat er doch kleine zahln genommen...

  16. G
    | Antworten

    3x1=3
    3x2=6
    1x1=1
    1x2=2

    Wenn man das richitg untereinander hinschreibt, dann steht ide 3alleine da und bildet die letze Zahl! die 6 und die 1 stehen untereinander und werden addiert 6+1=7 und bilden die mittlere Zahl und die 2 steht ganz alleine g

  17. wieder ich
    | Antworten

    .....21 x 13
    .............6 3
    ...........21

    =.........273

    Also wirklich das habt ihr doch sicher in der schule gelernt!!!

    Das dividieren ohne Taschenrechner will dann hier garnet erst anfangen zu erklären!!! 🙂

  18. Black Ruffy
    | Antworten

    Aber was wir in der schule gelernt habe da ist auch Multiplizieren drinne. "3 x 2" "3 x 1".... Bei dem clip muss man nur striche ziehen und zählen ich finde es lustig ^^ Einfach geil. hasb schon zahlen wie "221 x 134"

  19. Michi b
    | Antworten

    kann mir das mal einer genau erklären wie das geht möchte das auch können!

  20. Michi B
    | Antworten

    hab weng geübt kanns etz sau genial der rechenweg!

  21. ihr dummen
    | Antworten

    meinen da manche das wärn fake das klappt prima (auch wenns etwas umständlich is)

  22. Versuche zu erklären
    | Antworten

    Bsp. --> 3x6= (18)
    Für die 3 macht man 3 diagonale Striche , für die 6 macht man 6 umgekehrte diagonale Striche und dann muss man die überschneidungen zählen. man zählt so: man hat dann eine Art 4-Eck
    , man zählt all

  23. Versuche erklären 2
    | Antworten

    Bei 2-Stelligen Zahlen oder mehr ists das gleiche:
    Bsp. 14x12
    Für die 1 macht man wieder 1 diagonale Linie UND DANN KOMMT EIN ABSTAND (!) und dann für die 4 , 4 Diagonale Linien.
    Dann für die 1 wieder 1 umgekehrte diagonale Linie UND DAN

  24. Versuche erklären 3
    | Antworten

    vordere Ziffere zur vorderen Zahl und wird addiert ----> 2 14 3 =
    3 (=2+1) 4 3 ----> 343

    So hoffe ich kann euch damit die Fragen : " Wie geht das?" beantworten..schaut euch das Video an und ihr solltet mit meinen Kommentaren es

  25. @Versuche zu erkläre
    | Antworten

    1. bei deinem 2. und 3. kommentar hast du das "zu" im name vergessen ;D und 2. wie du das erklärst verstehen das sowie so nur die die es schon können ("umgekehrte diagonale") ... kein kommentar 🙂

  26. ...
    | Antworten

    der hat zwei "n"s von mir gelöscht -.- ( im name, da passte keins mehr hin und beim "name>n<"^^

  27. Dark_Raver
    | Antworten

    Freaks...

  28. Mathelehrer
    | Antworten

    Mathe ist für mich wie die ausgelutschte Bierleiche vor der ostdeutschen Domkapelle zu Friedlrich von Hameln...

  29. @ @Versuche erklären
    | Antworten

    sorry..ich wollte eigentlich schon das "zu" reintun aber der Titel hat nur begrenzten PLATZ......versucht ihr mal zu erklären..is noch recht schwierig... ... ... ...

  30. Bläh
    | Antworten

    dauert mir zu lang....ich rechne es im kopf aus basta.....^^

  31. Obvious
    | Antworten

    1234*5678... oder 12345*543...
    Das Liniensystem ist zwar ganz nett bei den Beispielen scheitert aber längeren Zahlen oder größeren ziffern. zumindest ist man langsamer, als wenn mans mit dem normalen grundschul-aufschreiben und anschlie&s

  32. blacky
    | Antworten

    obvious hat recht 😉
    ganz faszinierend aber große zahlene wie 3112 x 4932
    ist nichts für das system ihr würdet nie auf das richtige ergebnis kommen 😉
    aber dennoch sehr amüsant 😉

  33. ich fick euch alle
    | Antworten

    1*1= 1 das wars schon

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.